Wednesday, July 21, 2010

TIPS BELAJAR


Bagaimana Belajar agar tidak mudah LUPA
Oleh : Iwan Sumantri,S.Pd (Sumber : Active Learning)

Kesempatan belajar adalah kesempatan memahami. Ketika ada waktu yang digunakan untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dipelajarinya, tentunya harus ada juga waktu untuk penyimpanan (retensi). Terkadang kita sibuk menyusun pikiran-pikiran, melakukan kerja keras dalam belajar tapi gagal dalam menyimpan hasil kerja keras kita. Semuanya berlalu. Hasil belajar dapat hilang. Maka dari itu , siswa harus diberi kesempatan menyimpan apa yang dipelajarinya. Pengalaman belajar akan diingat ketika ada kesempatan merefleksikannya dan memberikan hasil akhir emosional . Ibarat hidangan, refleksi adalah "
makanan pencuci mulut" sebagai tindakan penuh arti dari penutupan pembelajaran.
Ada beberapa kategori yang membuat belajar tidak mudah LUPA:
1. REVIEW, bagian ini berkaitan dengan mengingat ulang, melatih ulang,menyimpan ulang, dan penyimpanan ulang
2. PENILAIAN DIRI, bagian ini berkaitan dengan evaluasi sampai sejauh mana keterukuran belajar yang telah dicapai.
3. PERENCANAAN, bagian ini berkaitan dengan cara-cara mempertimbangkan apa yang akan dilakukan dengan cara mengkaji ulang apa yang telah dilakukan
4. SENTIMEN AKHIR, bagian ini berkaitan dengan penyelarasan situasi dan kondisi dalam dinamika dan mekanisme pembelajaran

Thursday, July 15, 2010

Cara Cepat Menghitung

Salah Satu Cara Cepat Menghitung
Oleh : Iwan Sumantri, S.Pd ( Dari Berbagai Sumber)

Cara Baru Mengalikan 13 x 17
Cukup gunakan imajinasi Anda. 13×17 = …
1×2 = 2
3×7 = 21
Jawab: 221 (Selesai!?)
Contoh lain:
23×27 = …
2×3 = 6
3×7 = 21
Jawab: 621
33×37 = …
3×4 = 12
3×7 = 21
Jawab: 1221
43×47 = …
53×57 = ….
Tentu masih banyak cara untuk menyelesaikan perkalian 13×17.
Bagaimana menurut Anda?
Hitunglah
63^2 – 62^2 = ???
= 125.
Kok bisa?
63^2 – 62^2 = (63 + 62).(63 – 62)
= 125. 1 = 125 (Selesai.)
Contoh:
76^2 – 75^2 = ???
= …. = 151 (Selesai.)
Caranya:
76^2 – 75^2 = (76+75).(76 – 75)
= 151 (Selesai).
Bagaimana dengan:
83^2 – 81^2 = ???
= (83+81)(83-81)
= 164.2 = 328 (Selesai).
Mari kita coba dengan bentuk soal aritmetika yang berbeda:
23 x 17 = ???
= (20 + 3)(20 – 3)
= 20^2 – 3^2
= 400 – 9 = 391 (Selesai).
28 x 32 = ???
= (30 – 2)(30 + 2)
= 900 – 4 = 896 (Selesai).
65 x 75 = ???
= (70 – 5)(70 + 5)
= 4900 – 25 = 4875 (Selesai).
Silakan berlatih….
38 x 42 = …
74 x 66 = …
25 x 35 = …
(Jawab: 875, 4884, 1596).