Thursday, July 15, 2010

Cara Cepat Menghitung

Salah Satu Cara Cepat Menghitung
Oleh : Iwan Sumantri, S.Pd ( Dari Berbagai Sumber)

Cara Baru Mengalikan 13 x 17
Cukup gunakan imajinasi Anda. 13×17 = …
1×2 = 2
3×7 = 21
Jawab: 221 (Selesai!?)
Contoh lain:
23×27 = …
2×3 = 6
3×7 = 21
Jawab: 621
33×37 = …
3×4 = 12
3×7 = 21
Jawab: 1221
43×47 = …
53×57 = ….
Tentu masih banyak cara untuk menyelesaikan perkalian 13×17.
Bagaimana menurut Anda?
Hitunglah
63^2 – 62^2 = ???
= 125.
Kok bisa?
63^2 – 62^2 = (63 + 62).(63 – 62)
= 125. 1 = 125 (Selesai.)
Contoh:
76^2 – 75^2 = ???
= …. = 151 (Selesai.)
Caranya:
76^2 – 75^2 = (76+75).(76 – 75)
= 151 (Selesai).
Bagaimana dengan:
83^2 – 81^2 = ???
= (83+81)(83-81)
= 164.2 = 328 (Selesai).
Mari kita coba dengan bentuk soal aritmetika yang berbeda:
23 x 17 = ???
= (20 + 3)(20 – 3)
= 20^2 – 3^2
= 400 – 9 = 391 (Selesai).
28 x 32 = ???
= (30 – 2)(30 + 2)
= 900 – 4 = 896 (Selesai).
65 x 75 = ???
= (70 – 5)(70 + 5)
= 4900 – 25 = 4875 (Selesai).
Silakan berlatih….
38 x 42 = …
74 x 66 = …
25 x 35 = …
(Jawab: 875, 4884, 1596).

3 comments:

KRANI PRATIWI PS said...

Wah pak..benar cepat ngitung dengan cara itu...mana yang lainnya !!!

KRANI PRATIWI PS said...

ngartilah pak !!!! pa sich yg yg g d mengerti ma alumni nak smp 1 cbadak !!!

Dede_Sudjadi said...

Nuhun ah masih eksis di dunia blog mah, abdi mah bade mulungan artikel-artikelna.